Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Buglio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Buglio
Nasce a Catania (Sicilia) il 20 dicembre 1951
Licenza media superiore; operaio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
197
Progetti di legge presentati
|
358
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Capogruppo dal 6 giugno 2006 al 25 ottobre 2007
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1996
40
1997
15
1998
19
1999
8
2000
5
2001
10
2002
17
2003
18
2004
13
2005
6
2006
34
2007
11
2008
1