Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore d'Alia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore d'Alia
Nasce a Lipari (Messina) il 19 giugno 1930
Deceduto il 30 marzo 2013
laurea in giurisprudenza;pensionato
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
128
Progetti di legge presentati
|
137
Atti di indirizzo e controllo
|
2
Interventi
|
Gruppi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
Membro dal 19 gennaio 1994 (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO )
XII Legislatura della Repubblica italiana
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
Membro dal 21 aprile 1994 (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
Membro dal 15 maggio 1996 (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO )
Membro dal 11 febbraio 1997 (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO )
MISTO
Membro dal 15 aprile 1998 (MISTO )
Misto - centro cristiano democratico
Membro dal 20 aprile 1998 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1987
4
1988
11
1989
7
1990
1
1991
5
1992
17
1993
2
1994
7
1995
11
1996
22
1997
13
1998
8
1999
16
2000
4