Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Frasca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Frasca
Nasce a Cassano All'Ionio (Cosenza) il 8 novembre 1928
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
169
Atti di indirizzo e controllo
|
127
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
97
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
ACCAME ed altri: Estensione dei benefici connessi alla rinviabilità del servizio di leva fino a 26 anni anche ai giovani lavoratori (iniziativa Parlamentare) -
C.2159
, 4 maggio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACCAME ed altri: Semplificazioni nell'assegnazione di vestiario ai militari di truppa e cessione gratuita di divise a ufficiali e sottufficiali (iniziativa Parlamentare) -
C.2163
, 4 maggio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACCAME ed altri: Misure per migliorare le condizioni di vita dei marittimi (iniziativa Parlamentare) -
C.2595
, 12 dicembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TOCCO ed altri: Riconoscimento al personale insegnante di ruolo della scuola materna statale del servizio prestato presso l'ESMAS - Ente per le scuole materne in Sardegna (iniziativa Parlamentare) -
C.2601
, 15 dicembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
1
1969
12
1970
4
1971
10
1972
11
1973
7
1974
6
1975
10
1976
21
1977
9
1978
4
1979
2