Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Lima
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Lima
Nasce a Palermo (Sicilia) il 23 gennaio 1928
Deceduto il 12 marzo 1992
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
24
Atti di indirizzo e controllo
|
19
Interventi
|
29
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1968
V Legislatura della Repubblica italiana
SGARLATA ed altri: Istituzione delle scienze giuridiche, economiche e sociali nelle scuole secondarie di secondo grado in sostituzione dell'educazione civica (iniziativa Parlamentare) -
C.672
, 14 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SGARLATA ed altri: Disposizioni concernenti l'ammissione dei ciechi civili ai concorsi per la carriera direttiva della pubblica amministrazione e degli enti pubblici (iniziativa Parlamentare) -
C.673
, 14 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SGARLATA ed altri: Istituzione dell'educazione civica e stradale a cattedra autonoma nella scuola media (iniziativa Parlamentare) -
C.674
, 14 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SGARLATA ed altri: Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 458, concernente il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano (iniziativa Parlamentare) -
C.802
, 23 dicembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
8
1970
2
1971
3
1972
2
1976
2
1977
4
1978
4