Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Pagliuca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Pagliuca
Nasce a Muro Lucano (Potenza) il 16 aprile 1895
Deceduto il 5 luglio 1973
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
62
Interventi
|
51
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
1949
I Legislatura della Repubblica italiana
SEMERARO ed altri: Istituzione della Direzione generale per l'assistenza alla gioventù presso la Presidenza del Consiglio (iniziativa Parlamentare) -
C.344
, 17 febbraio 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
3
1951
4
1952
7
1953
7
1954
13
1955
6
1956
1
1957
7
1958
2