Deputati
Salvatore Urso
Nasce
a
Aci Sant'Antonio
(Catania)
il
31 marzo 1925
Licenza media superiore; sindacalista
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 20 maggio 1972 , con convalida del 13 ottobre 1972
Eletto
nella circoscrizione CATANIA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976