Deputati
Sauro Turroni
Nasce
a
Forli'
(Emilia-Romagna)
il
25 novembre 1947
Laurea in architettura; dirigente regionale
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
- Elezioni di domenica 5 aprile 1992 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 21 aprile 1992 , con convalida del 11 gennaio 1994
Eletto
nella circoscrizione BOLOGNA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 aprile 1994