Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sergio Ceravolo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sergio Ceravolo
Nasce a Genova (Liguria) il 24 aprile 1923
Deceduto il 27 ottobre 2003
Operaio.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
59
Progetti di legge presentati
|
53
Atti di indirizzo e controllo
|
60
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Vicepresidente dal 11 luglio 1972 al 10 luglio 1974
Vicepresidente dal 17 luglio 1974 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
3
1969
6
1970
7
1971
7
1972
10
1973
6
1974
4
1975
4
1976
5
1977
5
1978
1
1979
1