Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sergio Tesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sergio Tesi
Nasce a Pistoia (Toscana) il 26 aprile 1921
Funzionario di partito
Gruppi
|
42
Progetti di legge presentati
|
215
Atti di indirizzo e controllo
|
7
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (difesa)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
8
1973
1
1974
1
1976
2
1977
1
1978
3
1979
12
1980
5
1981
4
1982
2
1983
3