Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sestino Giacomoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sestino Giacomoni
Nasce a Roma il 27 marzo 1967
Laurea in scienze politiche; Dirigente di azienda privata, Consulente finanziario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
619
Atti di indirizzo e controllo
|
123
Interventi
|
55
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
2017
XVII Legislatura della Repubblica italiana
DISTASO ed altri: "Istituzione del 'Premio biennale Giuseppe Tatarella' e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999" (4219) (iniziativa Parlamentare) -
C.4219
, 12 gennaio 2017
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BRUNETTA ed altri: "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali e uninominali" (4327) (iniziativa Parlamentare) -
C.4327
, 23 febbraio 2017
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: TONINELLI ed altri; GIACHETTI; PISICCHIO; LAURICELLA; LOCATELLI ed altri; ORFINI; SPERANZA; MENORELLO ed altri; LUPI e MISURACA; VARGIU e MATARRESE; NICOLETTI ed altri; PARISI e ABRIGNANI; DELLAI ed altri; LAURICELLA; CUPERLO; TONINELLI ed altri; RIGONI; MARTELLA; INVERNIZZI ed altri; VALIANTE ed altri; TURCO ed altri; MARCO MELONI; LA RUSSA ed altri; D'ATTORRE ed altri; QUARANTA; MENORELLO ed altri; BRUNETTA ed altri; LUPI e MISURACA; COSTANTINO ed altri; PISICCHIO; FRAGOMELI ed altri: Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
2
2007
11
2008
3
2009
1
2015
1
2016
3
2017
2
2018
12
2019
14
2020
3
2021
3