Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvana Andreina Comaroli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvana Andreina Comaroli
Nasce a Soncino (Cremona) il 27 marzo 1967
Laurea in economia e commercio; Responsabile amministrativo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
270
Progetti di legge presentati
|
888
Atti di indirizzo e controllo
|
337
Interventi
tutte le sedi (337)
in Assemblea (337)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 23
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di martedì 1 luglio 2008
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 30.07.2008 - Seduta di mercoledì 30 luglio 2008
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 30.07.2008 - Seduta di mercoledì 30 luglio 2008
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 30.07.2008 - Seduta di mercoledì 30 luglio 2008
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 15.10.2008 - Seduta di mercoledì 15 ottobre 2008
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 21.01.2009 - Seduta di mercoledì 21 gennaio 2009
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 10.03.2009 - Seduta di martedì 10 marzo 2009
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 11.02.2009 - Seduta di mercoledì 11 febbraio 2009
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Repubblica - Senato
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
28
2009
30
2010
48
2011
37
2012
20
2018
78
2019
18
2020
9
2021
1
2022
1