Deputati
Silvano Montanari
Nasce
a
Mantova
(Lombardia)
il
2 aprile 1921
Deceduto il 9 dicembre 1978
Licenza media superiore; funzionario di partito.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
- Elezioni di domenica 25 maggio 1958 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 02 giugno 1958 , con convalida del 02 ottobre 1958
Eletto
nella circoscrizione MANTOVA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 febbraio 1963 per fine mandato