Proclamato il 26 aprile 1996 , con convalida del 05 febbraio 1997
Eletto
nel collegio di Partinico
(circoscrizione SICILIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001
VI Commissione (finanze)
Membro dal 5 febbraio 1997 al 18 settembre 1997
Membro dal 18 settembre 1997 al 27 luglio 1998 Sostituisce:
Giovanni Eugenio Marongiu
Membro dal 28 ottobre 1998 al 21 maggio 1999