Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvestro Picardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvestro Picardi
Nasce a Messina il 29 ottobre 1853
Deceduto a Roma il 14 gennaio 1904
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 19 febbraio 1904
AP, Senato del Regno, Discussioni, 18 febbraio 1904
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
4
Progetti di legge presentati
|
46
Interventi e citazioni
|
1
Documenti
|
Organi parlamentari
XX Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 10 aprile 1897 al 15 luglio 1898
Commissione generale del bilancio
Vicepresidente dal 21 novembre 1898 al 30 giugno 1899
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 17 novembre 1899 al 17 maggio 1900
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 3 luglio 1900 al 15 febbraio 1901
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
Progetti di legge presentati
1898
1