Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvestro Picardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvestro Picardi
Nasce a Messina il 29 ottobre 1853
Deceduto a Roma il 14 gennaio 1904
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 19 febbraio 1904
AP, Senato del Regno, Discussioni, 18 febbraio 1904
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
4
Progetti di legge presentati
|
1
Documenti
|
46
Interventi e citazioni
pagina
1
di 3
XV Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Commissario del bilancio
pp. 36
pp. 2264
pp. 2328
pp. 8622
presenta la relazione sul disegno di legge relativo agli istituti universitarii di Torino
pp. 2424
pp. 2425
pp. 14315
insiste perchè il disegno medesimo sia inscritto nell'ordine del giorno
pp. 2583
pp. 5745
pp. 17712
suo discorso sul disegno di legge per il riconoscimento giuridico della Società di mutuo soccorso
pp. 7593
pp. 7702
pp. 7773
pp. 17942
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Commissario: registrazioni con riserva, i n a 37. Commemorazioni : ministro De SaintBon
pp. 39
pp. 2965
pp. 3003
pp. 3013
bilancio della marina (1893
pp. 1894
pp. 3393
pp. 3395
operazioni elettorali
pp. 3499
pp. 3830
pp. 10366
dei lavori pubblici
pp. 3947
pp. 4016
soppressione di un giornale di Messina
pp. 9563
stretto di Messina
pp. 10872
Sessione 2
Interpellanze e interrogazioni: porto di Messina
pp. 17
pp. 126
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
casse patrimoniali
pp. 113
pp. 4389
pp. 4654
pp. 4656
pp. 8573
Discorsi : bilancio della istruzione
pp. 1469
pp. 6429
servizi postali marittimi
pp. 1930
provvedimenti finanziari
pp. 1903
pp. 1920
pp. 1971
pp. 1975
pp. 1980
pp. 1986
pp. 1992
pp. 1993
canoni daziari
pp. 2123
terremoti
pp. 2314
decreti militari
pp. 2972
pp. 3020
zolfi in Sicilia
pp. 3305
pp. 3364
bilancio della guerra
pp. 4540
pp. 4564
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
Progetti di legge presentati
1898
1