Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvia Velo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvia Velo
Nasce a Campiglia Marittima (Livorno) il 2 maggio 1967
Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche; Farmacista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
611
Atti di indirizzo e controllo
|
378
Interventi
|
342
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
2015
XVII Legislatura della Repubblica italiana
S. 1568. - FIORIO ed altri; RUSSO e FAENZI; FRANCO BORDO e PALAZZOTTO; ZACCAGNINI ed altri; SCHULLIAN ed altri: "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (303 - 760 - 903 - 1019 - 1020 - B) (iniziativa Parlamentare) -
C.303 - 760 - 903 - 1019 - 1020 - B
, 9 luglio 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: FIORIO ed altri; RUSSO e FAENZI; FRANCO BORDO e PALAZZOTTO; ZACCAGNINI ed altri; SCHULLIAN ed altri: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (303-760-903-1019-1020-B)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
38
2007
32
2008
82
2009
31
2010
35
2011
32
2012
18
2013
68
2014
3
2015
1
2016
2