Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvio Messinetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvio Messinetti
Nasce a Cerzeto (Cosenza) il 4 gennaio 1902
Deceduto il 16 ottobre 1996
Laurea in medicina; medico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
130
Interventi
|
71
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1958
II Legislatura della Repubblica italiana
NEGRARI ed altri: Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E.) dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli (iniziativa Parlamentare) -
C.3465
, 28 gennaio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
NEGRARI ed altri: Regolamentazione e disciplina del tiro a segno nazionale e costituzione della Federazione italiana del tiro a segno (iniziativa Parlamentare) -
C.3466
, 28 gennaio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
III Legislatura della Repubblica italiana
PIERACCINI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani (iniziativa Parlamentare) -
C.190
, 31 luglio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.
TOGNONI ed altri: Agevolazioni fiscali per alcune categorie di contadini coltivatori diretti (iniziativa Parlamentare) -
C.499
, 31 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
4
1949
1
1951
2
1953
2
1954
2
1955
1
1956
1
1957
5
1958
4
1959
3
1960
5
1961
5
1962
4
1963
6
1964
8
1965
10
1967
6
1968
2