Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvio Paolucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvio Paolucci
Nasce a Ortona (Chieti) il 21 giugno 1903
Deceduto il 23 maggio 1986
Laurea in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
149
Interventi
|
62
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1950
I Legislatura della Repubblica italiana
LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini (iniziativa Parlamentare) -
C.1122
, 24 febbraio 1950
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GHISLANDI ed altri: Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private (iniziativa Parlamentare) -
C.1253
, 5 maggio 1950
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TORRETTA ed altri: Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione (iniziativa Parlamentare) -
C.1503
, 26 luglio 1950
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MATTEUCCI ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani (iniziativa Parlamentare) -
C.1694
, 5 dicembre 1950
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
3
1949
14
1950
4
1951
5
1952
3
1958
9
1959
11
1960
2
1961
3
1962
6
1963
2