Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Siro Marrocu
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Siro Marrocu
Nasce a Villacidro (Medio Campidano) il 9 dicembre 1954
Diploma di liceo classico; Dipendente pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
742
Atti di indirizzo e controllo
|
22
Interventi
|
57
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2010
XVI Legislatura della Repubblica italiana
MEREU ed altri: "Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori" (3159) (iniziativa Parlamentare) -
C.3159
, 1 febbraio 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MOFFA ed altri: "Delega al Governo per l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese socialmente responsabili" (3240) (iniziativa Parlamentare) -
C.3240
, 23 febbraio 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FLUVI ed altri: "Legge quadro sulla disciplina dei centri benessere" (3253) (iniziativa Parlamentare) -
C.3253
, 25 febbraio 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCHIRRU ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati" (3441) (iniziativa Parlamentare) -
C.3441
, 28 aprile 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TULLO ed altri: "Modifica all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente il divieto di espropriazione immobiliare dell'abitazione di residenza del debitore per la riscossione dei crediti tributari" (3561) (iniziativa Parlamentare) -
C.3561
, 22 giugno 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
6
2009
9
2010
5
2011
4
2012
12
2013
8
2014
2
2015
6
2016
3
2017
2