II Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato all'Istruzione, all'università e alla ricerca (12.06.2001-14.01.2005)
Vice Ministro all'Istruzione, all'università e alla ricerca (14.01.2005-18.04.2005)
III Governo Berlusconi
Ministro senza portafoglio per l'Attuazione del programma di Governo (23.04.2005-17.05.2006)