Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Caldoro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Caldoro
Nasce a Campobasso (Molise) il 3 dicembre 1960
Laurea in scienze politiche; Direttore di quotidiano
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
64
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
41
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1993
XI Legislatura della Repubblica italiana
POLIZIO ed altri: Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso delle funzioni (iniziativa Parlamentare) -
C.2285
, 23 febbraio 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
D'AMATO ed altri: Modifica dell'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), in materia di abilitazione alla guida dei motocicli (iniziativa Parlamentare) -
C.2288
, 23 febbraio 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERUTTI ed altri: Istituzione di un fondo per incentivare il riciclo ed il recupero dei materiali cartacei (iniziativa Parlamentare) -
C.2502
, 1 aprile 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LABRIOLA ed altri: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.2665
, 14 maggio 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NENCINI ed altri: Nuove norme per la tutela del carattere storico, architettonico, monumentale ed ambientale di Firenze, città d'arte (iniziativa Parlamentare) -
C.2718
, 27 maggio 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1992
9
1993
5
2008
17
2009
7
2010
2
2011
1