Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Lenoci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Lenoci
Nasce a Sannicandro Di Bari (Bari) il 8 dicembre 1897
Deceduto il 30 luglio 1977
Laurea in lettere; insegnante e docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
55
Interventi
|
93
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
LAFORGIA ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato "ex Panificio Militare" e porzione delle Caserme "Picca" e "Guadagni" con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive (iniziativa Parlamentare) -
C.3346
, 19 luglio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato "ex Panificio militare" e porzione delle caserme "Picca" e "Guadagni" con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive.
GUERRINI ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.3633
, 7 dicembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1953
5
1954
7
1955
9
1956
6
1957
2
1958
8
1959
11
1960
4
1961
1
1962
2
1963
12
1964
12
1965
8
1966
2
1967
4