Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Pedica
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Pedica
Nasce a Roma (Lazio) il 13 ottobre 1957
Laurea in scienze della terra; dirigente di azienda; giornalista; capo della segreteria politica del partito Idv
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
27
Progetti di legge presentati
|
45
Atti di indirizzo e controllo
|
11
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 5 ottobre 2006 al 24 novembre 2006
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Capogruppo dal 24 novembre 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
7
2007
17
2008
3