Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Teresa Maria Di Salvo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Titti Di Salvo
(Teresa Maria Di Salvo)
Nasce a Gonzaga (Mantova) il 23 giugno 1955
Laurea in scienze politiche; Sindacalista
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
194
Progetti di legge presentati
|
654
Atti di indirizzo e controllo
|
313
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di schengen, di vigilanza sull'attività di europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Segretario dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 16 maggio 2007 al 28 aprile 2008
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di atti del governo
Capogruppo dal 26 marzo 2013 al 7 maggio 2013
Membro dal 26 marzo 2013 al 7 maggio 2013
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 14 ottobre 2014 al 3 dicembre 2014
Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 21 giugno 2013 al 22 marzo 2018
Vicepresidente dal 17 ottobre 2013 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
17
2007
21
2008
2
2013
52
2014
29
2015
29
2016
27
2017
17