Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tiziano Tessitori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tiziano Tessitori
Nasce a Sedegliano (Udine) il 13 gennaio 1895
Deceduto il 19 aprile 1973
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 17 maggio 1973
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
28
Interventi
|
6
Interventi e citazioni
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
9
Incarichi di governo
I Legislatura della Repubblica italiana
VI Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (19.04.1951-26.07.1951)
VII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (27.07.1951-16.07.1953)
con delega per le Pensioni di Guerra (27.07.1951)
II Legislatura della Repubblica italiana
VIII Governo De Gasperi
Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica (19.07.1953-17.08.1953)
I Governo Pella
Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica (17.08.1953-18.01.1954)
I Governo Fanfani
Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica (19.01.1954-10.02.1954)
I Governo Scelba
Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica (11.02.1954-06.07.1955)
I Governo Segni
Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica (07.07.1955-19.05.1957)
III Legislatura della Repubblica italiana
III Governo Fanfani
Ministro senza Portafoglio (26.07.1960-21.02.1962)
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (26.07.1960)
V Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Leone
Ministro senza Portafoglio (24.06.1968-12.12.1968)
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (24.06.1968)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972