Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tommaso Vitale
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tommaso Vitale
Nasce a Nola (Napoli) il 19 gennaio 1857
Deceduto a San Paolo Belsito (Caserta) il 20 agosto 1906
Sindaco di Nola (Napoli)
3
Interventi e citazioni
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
A n n u l l a s i la sua elezione
pp. 2261
rieletto, giura
pp. 3834
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Dimissionario
pp. 8774
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909