Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tommaso Vitale
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tommaso Vitale
Nasce a Nola (Napoli) il 19 gennaio 1857
Deceduto a San Paolo Belsito (Caserta) il 20 agosto 1906
Sindaco di Nola (Napoli)
XXII Legislatura del Regno d'Italia (30.11.1904 - 08.02.1909)
1
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909