Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tommaso Zerbi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tommaso Zerbi
Nasce a Cermenate (Como) il 27 marzo 1908
Deceduto il 13 marzo 2001
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
10
Progetti di legge presentati
|
125
Interventi
|
1
Incarichi di governo
I Legislatura della Repubblica italiana
VII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Bilancio (27.07.1951-16.07.1953)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1949
2
1951
1
1953
1
1954
1
1955
2
1956
1
1957
2