Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tommaso Zerbi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tommaso Zerbi
Nasce a Cermenate (Como) il 27 marzo 1908
Deceduto il 13 marzo 2001
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
10
Progetti di legge presentati
|
125
Interventi
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Terza commissione per l'esame dei disegni di legge
Membro dal 24 settembre 1946 al 31 gennaio 1948
Vicepresidente dal 4 dicembre 1946 al 31 gennaio 1948
I Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione industria e commercio - turismo
Membro dal 15 giugno 1948 al 1 luglio 1949
Membro dal 1 luglio 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.20: "ratifica degli accordi internazionali firmati a parigi il 16 aprile 1948"
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.36: "ratifica dell'accordo di cooperazione economica tra l’italia e gli stati uniti, concluso a Roma il 28 giugno 1948
Membro dal 30 giugno 1948 al 24 giugno 1953
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1949 al 1 luglio 1951
Commissari per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza
Membro dal 24 febbraio 1950 al 27 luglio 1951
II Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1953 al 12 febbraio 1954
X Commissione industria e commercio
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Presidente dal 27 giugno 1956 al 9 luglio 1956
Presidente dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Presidente dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Membro dal 6 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 6 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge angelini armando n.427: "dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
Membro dal 12 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.568: "ordinamento ed attribuzioni del consiglio nazionale della economia e del lavoro"
Membro dal 2 marzo 1954 al 11 giugno 1958
Rappresentanza della Camera all'assemblea consultiva del consiglio d'europa
Membro dal 7 maggio 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge costituzionale n.1942: "facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria" e del disegno di legge n.1944: "riforma del contenzioso tributario"
Membro dal 21 febbraio 1956 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1949
2
1951
1
1953
1
1954
1
1955
2
1956
1
1957
2