Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ubaldo Comandini
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ubaldo Comandini
Nasce a Cesena (Forlì) il 24 marzo 1869
Deceduto a Roma il 1 marzo 1925
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 9 marzo 1925
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 13 giugno 1955
XXIV Legislatura del Regno d'Italia (27.11.1913 - 29.09.1919)
2
Incarichi di governo
18
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919