Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Boghetta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Boghetta
Nasce a Rimini (Emilia-Romagna) il 27 luglio 1951
Diploma di perito elettrotecnico; ferroviere
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
145
Progetti di legge presentati
|
1219
Atti di indirizzo e controllo
|
57
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Vicepresidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo
Membro dal 8 maggio 1995 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 5 luglio 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 26 febbraio 1997
Membro dal 4 giugno 1996 al 27 febbraio 1997
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 27 febbraio 1997 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
8
1993
14
1994
34
1995
25
1996
33
1997
8
1998
5
1999
8
2000
10