Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Boghetta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Boghetta
Nasce a Rimini (Emilia-Romagna) il 27 luglio 1951
Diploma di perito elettrotecnico; ferroviere
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
145
Progetti di legge presentati
|
1219
Atti di indirizzo e controllo
|
57
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Membro dal 30 aprile 1992 (RIFONDAZIONE COMUNISTA )
XII Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
Membro dal 21 aprile 1994 (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 15 maggio 1996 (COMUNISTA )
MISTO
Membro dal 12 ottobre 1998 (MISTO )
Misto - rifondazione comunista-progressisti
Membro dal 22 ottobre 1998 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
8
1993
14
1994
34
1995
25
1996
33
1997
8
1998
5
1999
8
2000
10