Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo La Malfa
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo La Malfa
Nasce a Palermo (Sicilia) il 16 maggio 1903
Deceduto il 26 marzo 1979
Laurea in scienze politiche; economista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 marzo 1979; AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 29 marzo 1979
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 01 giugno 1958 , con convalida del 31 luglio 1958
Eletto nella circoscrizione BOLOGNA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
61
Progetti di legge presentati
19
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
11
1959
5
1962
28
1963
17