Proclamato il 02 luglio 1976 , con convalida del 24 novembre 1976
Eletto
nella circoscrizione ROMA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 26 marzo 1979 per decesso
Viene sostituito da
Emanuele Terrana.
V Governo Andreotti
Vicepresidente del Consiglio (20.03.1979-26.03.1979)
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (20.03.1979-26.03.1979)