Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo La Malfa
/
Assemblea Costituente
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo La Malfa
Nasce a Palermo (Sicilia) il 16 maggio 1903
Deceduto il 26 marzo 1979
Laurea in scienze politiche; economista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 marzo 1979; AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 29 marzo 1979
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
Elezioni di domenica 2 giugno 1946
Costituente: proporzionale (1946)
Proclamato il 18 giugno 1946 , con convalida del 25 luglio 1946
Eletto nella circoscrizione COLLEGIO UNICO NAZIONE per la lista Concentrazione Democratica Repubblicana con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
17
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
REPUBBLICANO
Membro dal 1 luglio 1946 (REPUBBLICANO )
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979