Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Vetere
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Vetere
Nasce a Reggio Di Calabria (Calabria) il 23 aprile 1924
Deceduto il 2 aprile 2013
Licenza media superiore; impiegato, sindacalista
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
Elezioni di domenica 20 giugno 1976
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 02 luglio 1976 , con convalida del 24 novembre 1977
Eletto nella circoscrizione ROMA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
8
Progetti di legge presentati
35
Atti di indirizzo e controllo
2
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
5
1977
3