Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Umberto Ranieri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Umberto Ranieri
Nasce a Napoli (Campania) il 24 novembre 1947
Laurea in filosofia; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
260
Progetti di legge presentati
|
485
Atti di indirizzo e controllo
|
128
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Vicepresidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Vicepresidente dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Vicepresidente dal 26 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Presidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di collaborazione italo-egiziana
Presidente dal 19 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1994
29
1995
51
1996
18
1997
7
1998
2
2001
5
2002
29
2003
34
2004
22
2005
22
2006
31
2007
9
2008
1