Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Umberto Ranieri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Umberto Ranieri
Nasce a Napoli (Campania) il 24 novembre 1947
Laurea in filosofia; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
260
Progetti di legge presentati
|
128
Interventi
|
485
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (113)
Altro firmatario (372)
Hai trovato 485 risultati
pagina
1
di 33
XII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00001 presentata da DE SIMONE ALBERTA (PROG.FEDER.) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00724 presentata da MARINO LUIGI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940519
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0597/005 presentata da SERVODIO GIUSEPPINA (PART.POP.ITAL.) in data 19940706
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0597/006 presentata da RIZZA ANTONIETTA (PROG.FEDER.) in data 19940706
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00036 presentata da DE SIMONE ALBERTA (PROG.FEDER.) in data 19940714
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02369 presentata da RAFFAELLI PAOLO (PROG.FEDER.) in data 19940720
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02370 presentata da RAFFAELLI PAOLO (PROG.FEDER.) in data 19940720
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02426 presentata da VOZZA SALVATORE (PROG.FEDER.) in data 19940721
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02598 presentata da GIULIETTI GIUSEPPE (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940727
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02662 presentata da RANIERI UMBERTO (PROG.FEDER.) in data 19940801
MOZIONE 1/00022 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19940802
INTERPELLANZA 2/00160 presentata da SALES ISAIA (PROG.FEDER.) in data 19940802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02881 presentata da MATTINA VINCENZO (PROG.FEDER.) in data 19940804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02918 presentata da RANIERI UMBERTO (PROG.FEDER.) in data 19940811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03020 presentata da RANIERI UMBERTO (PROG.FEDER.) in data 19940908
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1994
29
1995
51
1996
18
1997
7
1998
2
2001
5
2002
29
2003
34
2004
22
2005
22
2006
31
2007
9
2008
1