Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Valdo Spini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Valdo Spini
Nasce a Firenze (Toscana) il 20 gennaio 1946
Laurea in economia e commercio; docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
933
Atti di indirizzo e controllo
|
306
Interventi
|
4
Bibliografia del Parlamento
|
575
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1985
IX Legislatura della Repubblica italiana
ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (iniziativa Parlamentare) -
C.2709
, 21 marzo 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPINI ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure (iniziativa Parlamentare) -
C.2798
, 12 aprile 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FIANDROTTI ed altri: Norme per la difesa del territorio da degradazioni e da attività aventi impatto ambientale negativo (iniziativa Parlamentare) -
C.2990
, 28 giugno 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPINI ed altri: Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del Ministero degli affari esteri (iniziativa Parlamentare) -
C.3049
, 18 luglio 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FERRARI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949, concernenti l'ordinamento della Cassa per il credito alle imprese artigiane (iniziativa Parlamentare) -
C.3090
, 25 luglio 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPINI e FINCATO: Norme concernenti il personale insegnante nelle istituzioni scolastiche all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.3147
, 18 settembre 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1979
35
1980
18
1981
4
1982
2
1983
19
1984
16
1985
6
1986
14
1987
24
1992
2
1993
15
1994
34
1995
38
1996
37
1997
17
1998
12
1999
18
2000
8
2001
49
2002
45
2003
34
2004
25
2005
15
2006
66
2007
21
2008
1