Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Viller Manfredini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Viller Manfredini
Nasce a Massa Fiscaglia (Ferrara) il 15 febbraio 1947
Licenza media inferiore; operaio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
192
Atti di indirizzo e controllo
|
28
Interventi
|
45
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1986
IX Legislatura della Repubblica italiana
GIANNI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori (iniziativa Parlamentare) -
C.3860
, 20 giugno 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANNELLA ed altri: Modifica dei termini di presentazione della domanda per la liquidazione della pensione anticipata (iniziativa Parlamentare) -
C.3921
, 16 luglio 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PALLANTI ed altri: Riordino contributivo, istituzione di un contributo sul valore aggiunto delle imprese industriali e riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali (iniziativa Parlamentare) -
C.3974
, 8 agosto 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PALLANTI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (iniziativa Parlamentare) -
C.4276
, 17 dicembre 1986
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
5
1980
6
1981
9
1982
9
1983
1
1986
4
1987
3
1990
1
1991
7