Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Balzamo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Balzamo
Nasce a Colli A Volturno (Isernia) il 3 aprile 1929
Deceduto il 2 novembre 1992
Laurea in giurisprudenza; giornalista.
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
278
Progetti di legge presentati
|
216
Atti di indirizzo e controllo
|
49
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Presidente dal 16 dicembre 1976 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Presidente dal 5 luglio 1979 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 12 luglio 1983 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
X Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
10
1973
7
1974
11
1975
7
1976
22
1977
20
1978
9
1979
41
1980
9
1981
10
1982
13
1983
12
1984
17
1985
10
1986
16
1987
27
1988
9
1989
4
1990
6
1991
11
1992
7