Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Camerini
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Camerini
Nasce a L'Aquila il 24 maggio 1856
Deceduto a L'Aquila il 3 dicembre 1938
Sindaco di L'Aquila
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 12 dicembre 1938
XXIV Legislatura del Regno d'Italia (27.11.1913 - 29.09.1919)
19
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924