Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo De Cosmo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo De Cosmo
Nasce a Molfetta (Bari) il 28 ottobre 1942
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
23
Atti di indirizzo e controllo
|
38
Interventi
|
58
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (iniziativa Parlamentare) -
C.3858
, 12 gennaio 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUSSO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (iniziativa Parlamentare) -
C.3869
, 14 gennaio 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IANNIELLO ed altri: Riconoscimento del periodo del corso di reclutamento per i funzionari direttivi dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.3938
, 14 febbraio 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALIA ed altri: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (iniziativa Parlamentare) -
C.4036
, 29 marzo 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALIA ed altri: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (iniziativa Parlamentare) -
C.4067
, 20 aprile 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
8
1977
10
1978
6
1979
10
1980
6
1981
4
1982
9
1983
5