Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Raucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Raucci
Nasce a Capua (Caserta) il 13 febbraio 1924
Deceduto il 22 settembre 1985
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
94
Progetti di legge presentati
|
316
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
1
Incarichi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel mezzogiorno
Vicepresidente dal 20 settembre 1972 al 10 novembre 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1961
3
1962
7
1963
6
1964
4
1965
7
1966
3
1967
4
1968
11
1969
10
1970
4
1971
9
1972
10
1973
8
1974
3
1975
4
1976
1