Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Raucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Raucci
Nasce a Capua (Caserta) il 13 febbraio 1924
Deceduto il 22 settembre 1985
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
316
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
94
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1967
IV Legislatura della Repubblica italiana
AMENDOLA ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratario (iniziativa Parlamentare) -
C.3849
, 2 marzo 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AMENDOLA ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (iniziativa Parlamentare) -
C.4104
, 30 maggio 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
ABENANTE ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione (iniziativa Parlamentare) -
C.4498
, 24 ottobre 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LONGO ed altri: Modifiche alla legge 21 luglio 1965, n. 903 (iniziativa Parlamentare) -
C.4519
, 17 ottobre 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1961
3
1962
7
1963
6
1964
4
1965
7
1966
3
1967
4
1968
11
1969
10
1970
4
1971
9
1972
10
1973
8
1974
3
1975
4
1976
1