Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Ricci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Ricci
Nasce a Genova il 17 maggio 1804
Deceduto a Genova il 18 maggio 1868
Marchese; Laurea in Giurisprudenza; Magistrato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 19 maggio 1868
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
294
Interventi e citazioni
|
17
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (7)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (7)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1848
I Legislatura del Regno di Sardegna
Dotazione finanziaria del Parlamento (iniziativa Governativa) -
C.
, 17 maggio 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Unione dei ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi (iniziativa Governativa) -
C.
, 31 maggio 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Unione di Modena e Reggio (iniziativa Governativa) -
C.
, 6 giugno 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Unione della Lombardia e delle province venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo (iniziativa Governativa) -
C.
, 15 giugno 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Mobilitazione di 56 battaglioni della Guardia nazionale, da impiegare per la difesa delle fortezze, delle frontiere e delle coste (iniziativa Governativa) -
C.
, 3 luglio 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Unione di Venezia e provincia (iniziativa Governativa) -
C.
, 20 luglio 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Prestito di 100 milioni di lire, da contrarsi sia all'interno che all'estero, con oneri a carico delle finanze di tutto il nuovo Stato (iniziativa Governativa) -
C.
, 28 luglio 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
Progetti di legge presentati
1848
7
1849
10