Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Riccio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Riccio
Nasce a Napoli il 27 novembre 1858
Deceduto a Roma il 20 agosto 1928
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 21 novembre 1928
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
89
Progetti di legge presentati
|
325
Interventi e citazioni
|
2
Documenti
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
6
Incarichi di governo
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
II Governo Sonnino
Sottosegretario: Ministero dell'Interno, dal 11.12.1909 al 31.03.1910
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Salandra
Ministro: Ministero delle Poste e Telegrafi, dal 21.03.1914 al 05.11.1914
II Governo Salandra
Ministro: Ministero delle Poste e Telegrafi, dal 05.11.1914 al 18.06.1916
I Governo Orlando
Ministro: Ministero dell'Agricoltura, dal 18.01.1919 al 23.06.1919
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Facta
Ministro: Ministero dei Lavori Pubblici, dal 26.02.1922 al 01.08.1922
II Governo Facta
Ministro: Ministero dei Lavori Pubblici, dal 01.08.1922 al 31.10.1922
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Progetti di legge presentati
1914
1
1915
2
1918
1
1919
6
1921
3
1922
31
1923
2