Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Sica
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Sica
Nasce a Monza (Milano) il 21 marzo 1945
Laurea in medicina e chirurgia; endocrinologo, docente universitario
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi di governo
152
Progetti di legge presentati
162
Atti di indirizzo e controllo
10
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
2
Video
ASSEMBLEA
Seduta n.559
1 luglio 1999
ASSEMBLEA
Seduta n.587
22 settembre 1999
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1996
61
1997
54
1998
21
1999
16