Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Trantino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enzo Trantino
(Vincenzo Trantino)
Nasce a Licodia Eubea (Catania) il 20 settembre 1934
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
960
Progetti di legge presentati
|
332
Interventi
|
2204
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (666)
Altro firmatario (1538)
Hai trovato 2204 risultati
pagina
1
di 147
VII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00011 presentata da DI NARDO (MSI DN) in data 19761118
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0549/005 presentata da DELFINO (MSI DN) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01218 presentata da BORROMEO D'ADDA (MSI DN) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00459 presentata da BORROMEO D'ADDA (MSI DN) in data 19761201
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0440/015 presentata da FRANCHI (MSI DN) in data 19761217
INTERPELLANZA 2/00098 presentata da FRANCHI (MSI DN) in data 19770110
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0025/002 presentata da GUARRA (MSI DN) in data 19770118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00657 presentata da PAZZAGLIA (MSI DN) in data 19770127
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00006 presentata da ALMIRANTE (MSI DN) in data 19770127
MOZIONE 1/00024 presentata da ALMIRANTE (MSI DN) in data 19770209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01795 presentata da TRANTINO (MSI DN) in data 19770209
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0839/002 presentata da PAZZAGLIA (MSI DN) in data 19770215
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0839/004 presentata da TREMAGLIA (MSI DN) in data 19770215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00743 presentata da PAZZAGLIA (MSI DN) in data 19770217
INTERPELLANZA 2/00129 presentata da TRIPODI (MSI DN) in data 19770223
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1972
28
1973
13
1974
15
1975
13
1976
55
1977
29
1978
16
1979
76
1980
18
1981
8
1982
7
1983
63
1984
29
1985
21
1986
17
1987
81
1988
22
1989
9
1990
21
1991
11
1992
82
1993
19
1994
38
1995
25
1996
56
1997
32
1998
22
1999
34
2000
10
2001
45
2002
15
2003
6
2004
12
2005
12