Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Virginio Bertinelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Virginio Bertinelli
Nasce a Como il 31 agosto 1901
Deceduto il 13 giugno 1973
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
4
Incarichi parlamentari
6
Incarichi di governo
46
Progetti di legge presentati
331
Interventi
8
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1952
2
1953
9
1958
1
1961
1
1962
8
1963
10
1964
6
1965
7
1966
1